Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 fjernes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2019-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PCG ApS. (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2021-09-02 tilføjes Vedtægter: 2021-09-02 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2020-11-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyrasvej 8, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Direktion: Ivan Runge Andres (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-02 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ia@pcg.dk (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Legale ejere: Ivan Runge Andres (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Navne: Chilli 2025 ApS (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Reelle ejere: Ivan Runge Andres (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Stiftere: Ivan Runge Andres (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Vedtægter: 2019-10-02 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-04)