Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 31, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-22 tilføjes Hjemmeside: www.balolla.com (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@balolla.com (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 31, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2019-10-03 tilføjes Direktion: Mohammad Nadeem (direktør) (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skotøjsbutik samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-03 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Legale ejere: Mohammad Nadeem (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Navne: UNI CORN GROUP ApS (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Nadeem (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Stiftere: Mohammad Nadeem (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Vedtægter: 2019-10-03 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-04)