Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kapital | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3., 1473 København K (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 tilføjes Hjemmeside: http://saintelligence.com/ (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Hjemmeside: http://www.intetra.com.tr/en/ (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: Jorgen.jessen@saintelligence.com (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-20 tilføjes Vedtægter: 2020-05-20 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-11-27 tilføjes Bestyrelse: John Stefan Sytmen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-27 tilføjes Vedtægter: 2019-11-27 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-11-04 tilføjes Vedtægter: 2019-11-04 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Formål: The Companys purpose is production and sale of Intelligent Transportation Systems and road safety products, software development and sale, smart cities solutions and other related business activities (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Hjemmeside: http://www.intetra.com.tr/en/ (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2019-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-04 tilføjes Direktion: Mehmet Ömerbeyoglu (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-04 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-04 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-04 tilføjes Legale ejere: Intetra Teknoloji ve Bilisim Hizmetleri A.S. (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2019-11-04 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-04 tilføjes Navne: Scandinavian Automation Intelligence ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-03 fjernes Navne: ApS STM nr. 6352 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-04 tilføjes Reelle ejere: Mehmet Ömerbeyoglu (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-11-04 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-01 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6352 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2019-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-03)