Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 37, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 5, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Electricon A/S. (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-06-26 tilføjes Legale ejere: Carl Agerup Præst, Sara Bagger Hougaard Rosborg Lagoni (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-25 fjernes Legale ejere: Carl Agerup Præst (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-26 tilføjes Reelle ejere: Carl Agerup Præst (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-25 fjernes Reelle ejere: Carl Agerup Præst (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 5, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-25 tilføjes Legale ejere: Carl Agerup Præst (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-02-25 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Navne: Komplementarselskabet Carls.nu ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-24 fjernes Navne: ApS STM nr. 6342 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-25 tilføjes Reelle ejere: Carl Agerup Præst (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-02-25 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-02-25 tilføjes Vedtægter: 2020-02-25 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-24 tilføjes Direktion: Carl Agerup Præst (direktør) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-24 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-10-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6342 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-02)