Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trørødlund 20, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrup Have 9, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2019-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Spirii ApS. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Spirii ApS. (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Spirii ApS. (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 tilføjes Legale ejere: Dewpointcap ApS, NRG2Life Holding ApS (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-04-21 fjernes Legale ejere: Tore Harritshøj (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-04-21 tilføjes Reelle ejere: Lene Holm Harritshøj (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-20 tilføjes Vedtægter: 2021-04-20 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-07 tilføjes Vedtægter: 2021-04-07 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-07 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Have 9, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrup Have 9, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Have 9, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-10-02 tilføjes Direktion: Tore Harritshøj (direktør) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt investeringer og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-02 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2019-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2019-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Legale ejere: Tore Harritshøj (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-10-02 tilføjes Navne: NoPlanetB Holding ApS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Reelle ejere: Tore Harritshøj (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-10-02 tilføjes Stiftere: Tore Harritshøj (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Vedtægter: 2019-10-02 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-02)