Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Direktion | ||||
Legale ejere | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
xbrl | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-02 Statstidende Dekret
Den 2024-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-06-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 fjernes Direktion: Abdullah Bilgin (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-02-23 tilføjes Legale ejere: Fetih Holding ApS (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-02-23 fjernes Legale ejere: Abdullah Bilgin (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-05-26 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2023-05-25 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2023-05-26 tilføjes Navne: C.A.Y.B. ApS (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-05-25 fjernes Navne: RTE Cars ApS (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-05-26 tilføjes Vedtægter: 2023-05-26 (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebrønde Landevej 38, 2670 Greve (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerggårdsvej 10, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med køb og salg af brugte biler og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: aikayhan@hotmail.com (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 tilføjes Direktion: Abdullah Bilgin (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-04-12 fjernes Direktion: Ali Ihsan Kayhan (direktør) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2023-04-11 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-12 tilføjes Legale ejere: Abdullah Bilgin (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-04-12 fjernes Legale ejere: Ali Ihsan Kayhan (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 tilføjes Navne: RTE Cars ApS (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-04-11 fjernes Navne: AK Forsikringsagentur ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 tilføjes Reelle ejere: Abdullah Bilgin (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 fjernes Reelle ejere: Ali Ihsan Kayhan (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 tilføjes Vedtægter: 2023-04-12 (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-03 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2022-11-02 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-01-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerggårdsvej 10, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerggårdsvej 10, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: aikayhan@hotmail.com (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Navne: AK Forsikringsagentur ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2019-11-20 fjernes Navne: AK Salg ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-11-21 tilføjes Vedtægter: 2019-11-21 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2019-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerggårdsvej 10, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-08-27 tilføjes Direktion: Ali Ihsan Kayhan (direktør) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2019-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent virksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2019-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-27 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-27 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-27 tilføjes Legale ejere: Ali Ihsan Kayhan (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2019-08-27 tilføjes Navne: AK Salg ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-08-27 tilføjes Reelle ejere: Ali Ihsan Kayhan (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2019-08-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-27 tilføjes Stiftere: Ali Ihsan Kayhan (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2019-08-27 tilføjes Vedtægter: 2019-09-20 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-08)