Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunddalsvej 31, 6800 Varde (offentliggjort 2007-05-24)
Den 2007-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Markvænget 7, 6800 Varde (offentliggjort 1999-11-23)
Den 1999-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvænget 7, 6800 Varde (offentliggjort 1999-11-23)
Den 1999-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 12, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-23 tilføjes Navne: Tornekrog Plantage V/Ejler Tang (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1999-11-22 fjernes Navne: SKOVEJENDOMMEN AF 1991 V/EJLER TANG 208-80031 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 12, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-01 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-01 tilføjes Interessenter: Ejler Brink Tang (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1988-04-01 tilføjes Navne: SKOVEJENDOMMEN AF 1991 V/EJLER TANG 208-80031 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)