Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-11 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2019-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARP-HANSEN FINANS 1 A/S. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARP-HANSEN HOLDING A/S. (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B. ARP-HANSEN EJENDOMSSELSKAB 2 ApS. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B. ARP-HANSEN TRADING ApS. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B. Arp-Hansen Ejendomsselskab 3 ApS. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: GL24 A/S. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: LKG NIGHT ApS. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2019-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maestro Holding ApS. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Maestro Productions ApS. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Cocktailkompagniet ApS. (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2020-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VSC Holding ApS. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Studie Nord ApS. (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: GL24 A/S. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2020-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Musical Partners ApS. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-02 sletter virksomheden Ejerskaber: LKG NIGHT ApS. (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Green Island International ApS. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: LKG NIGHT ApS. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GL MUSIC Entertainment A/S. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2023-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mr. B A/S. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2024-05-31 tilføjes Bestyrelse: Thomas Donatzky Jensen (formand) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-05-31 fjernes Bestyrelse: Pernille Lykke Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-05-30 fjernes Bestyrelse: Birger Arp-Hansen (formand) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-05-31 tilføjes Direktion: Birger Arp-Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-05-31 fjernes Direktion: Pernille Lykke Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-11-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-31 tilføjes Bestyrelse: Thomas Donatzky Jensen (næstformand) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-10-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Meldgaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand sammen med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (næstformand) (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Pernille Lykke Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Birger Arp-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (formand) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-27 tilføjes Vedtægter: 2022-12-27 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-26 tilføjes Navne: B. Arp-Hansen Holding A/S (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 fjernes Navne: B. Arp-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-26 tilføjes Vedtægter: 2020-08-26 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-04-21 tilføjes Vedtægter: 2020-04-21 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedal 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (formand) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-07-09 tilføjes Direktion: Birger Arp-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt produktion, handel og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-05-31 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-01 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Legale ejere: Birger Arp-Hansen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Navne: B. Arp-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-07-09 tilføjes Reelle ejere: Birger Arp-Hansen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2019-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-07-09 tilføjes Vedtægter: 2019-07-09 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-30)