Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Træner Akademiet ApS. (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trankær Mosevej 131, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Direktion: Søren Terkildsen Søndergaard Fruerlund (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-24 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@fruerlund-studio.dk (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Legale ejere: Søren Terkildsen Søndergaard Fruerlund (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Navne: Fruerlund Care Holding ApS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Reelle ejere: Søren Terkildsen Søndergaard Fruerlund (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Stiftere: Søren Terkildsen Søndergaard Fruerlund (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Vedtægter: 2019-09-24 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-30)