Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Tegningsregel | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-09 tilføjes Legale ejere: CLVA Holding ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-08 fjernes Legale ejere: CLVA Holding ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 tilføjes Reelle ejere: Zlatan Omerovic, Johan Bangsborg (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-08 fjernes Reelle ejere: Zlatan Omerovic, Johan Bangsborg (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2020-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Imperium Sports ApS. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-08 tilføjes Legale ejere: CLVA Holding ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Bestyrelse: Lasse Vibe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-20 fjernes Bestyrelse: Steen Foldberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 4. tv., 1103 København K (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 4. tv., 1103 København K (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 4. tv., 1103 København K (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-29 tilføjes Hjemmeside: www.imperium-fo.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-28 fjernes Hjemmeside: www.imperium-fo.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-27 tilføjes Hjemmeside: www.imperium-fo.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@imperium-fo.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-28 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@imperium-fo.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@imperium-fo.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-10-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-03 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-04-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-29 tilføjes Navne: Imperium Family Office A/S (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-28 fjernes Navne: Imperium Family Office ApS (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-29 tilføjes Vedtægter: 2022-03-29 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Zlatan Omerovic, Johan Bangsborg (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Zlatan Omerovic, Johan Bangsborg (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 60, 2300 København S (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Bestyrelse: Camilla Japp Haslund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2020-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 60, 2300 København S (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-10-14 tilføjes Bestyrelse: Steen Foldberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2019-10-01 tilføjes Bestyrelse: Finn Fabricius (formand) (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-01 tilføjes Legale ejere: JB Imperium ApS, ZAAM Holding ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2019-05-31 fjernes Legale ejere: JB Imperium ApS, ZAAM Holding ApS (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-05-09 tilføjes Legale ejere: JB Imperium ApS, ZAAM Holding ApS (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-05-09 tilføjes Direktion: Zlatan Omerovic (direktør) (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på at yde uafhængig formue- og investeringsrådgivning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-09 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Navne: Imperium Family Office ApS (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2019-05-09 tilføjes Reelle ejere: Zlatan Omerovic, Johan Bangsborg (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Stiftere: ZAAM Holding ApS, JB Imperium ApS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2019-05-09 tilføjes Vedtægter: 2019-05-09 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-30)