Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Knudsens Gade 36, 2. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalsparkvej 37, 2. mf., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-10-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PurCity ApS. (offentliggjort 2019-10-06)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsparkvej 37, 2. mf., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-09-23 tilføjes Direktion: Morteza Ghorbani Eftekhar (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at agere holdingselskab for selskaber i Danmark og udlandet. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-23 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mge@purcity.com (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Legale ejere: Morteza Ghorbani Eftekhar (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Navne: MGE Ventures Holding ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Reelle ejere: Morteza Ghorbani Eftekhar (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Stiftere: Morteza Ghorbani Eftekhar (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Vedtægter: 2019-09-23 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-27)