Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Kapital | ||||
Binavne | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 2, 8500 Grenaa (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 9, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-01 tilføjes Navne: Fornæs Seafood A/S (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-01 tilføjes Vedtægter: 2024-06-01 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-31 fjernes Navne: Hirtshals Røgeri A/S (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-04-30 fjernes Hovedbranche: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 tilføjes Bestyrelse: Usha Rasmussen (formand) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 fjernes Bestyrelse: Sujal Christensen (formand) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 9, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 2, 8500 Grenaa (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-09-27 fjernes Legale ejere: FORNÆS SEAFOOD A/S (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-03-31 tilføjes Vedtægter: 2020-03-31 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: SECULLA A/S (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Binavne: Hirtshals Fisk A/S (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Sven Erik Christensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Sujal Christensen, Usha Rasmussen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-09-25 tilføjes Reelle ejere: Sujal Christensen, Usha Rasmussen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Vedtægter: 2019-09-30 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-09-25 tilføjes Vedtægter: 2019-09-25 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 2, 8500 Grenaa (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-09-25 tilføjes Bestyrelse: Sujal Christensen (formand) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2019-09-25 tilføjes Direktion: Sven Erik Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-25 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Hovedbranche: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Legale ejere: FORNÆS SEAFOOD A/S (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-09-25 tilføjes Navne: Hirtshals Røgeri A/S (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2019-09-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Stiftere: FORNÆS SEAFOOD A/S (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-27)