Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovridergårdsvej 47, 2830 Virum (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovridergårdsvej 47, 2830 Virum (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Direktion: Marie-Christine Jansby (direktør) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Direktion: Marie-Christine Jansby (direktør) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Legale ejere: Marie-Christine Jansby (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Legale ejere: Marie-Christine Jansby (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Navne: Anpartsselskabet af 27. september 2019 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 27. september 2019 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Reelle ejere: Marie-Christine Jansby (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Reelle ejere: Marie-Christine Jansby (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Stiftere: Marie-Christine Jansby (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Stiftere: Marie-Christine Jansby (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber m.v. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 55.000,00 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 tilføjes Vedtægter: 2019-09-27 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: JUCCAS INVEST ApS. (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: JUCCAS Wind Denmark ApS. (offentliggjort 2019-11-21)