Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-30 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Lund Kaack, Lene Lund Wulff, Morten Daugaard Nielsen, Peter Daugaard Nielsen, Lise Daugaard Christensen (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-10-30 fjernes Reelle ejere: Svend-Aage Nielsen, Bente Lis Nielsen (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-10-29 fjernes Reelle ejere: Dorthe Lund Kaack, Lene Lund Wulff, Morten Daugaard Nielsen, Peter Daugaard Nielsen, Lise Daugaard Christensen (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 tilføjes Direktion: Dorthe Lund Kaack (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 fjernes Direktion: Lene Lund Wulff (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-06-10 tilføjes Direktion: Morten Daugaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-10 fjernes Direktion: Svend-Aage Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 54, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Direktion: Svend-Aage Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-09-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve og opføre og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-25 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendom@nielsen-nielsen.dk (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Legale ejere: NIELSEN & NIELSEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Navne: NN-Projekt 2019 ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Lund Kaack, Lene Lund Wulff, Morten Daugaard Nielsen, Peter Daugaard Nielsen, Lise Daugaard Christensen, Svend-Aage Nielsen, Bente Lis Nielsen (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-09-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Stiftere: NIELSEN & NIELSEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Vedtægter: 2019-09-25 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-27)