Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 tilføjes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 fjernes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Søderupgaard A/S. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-25 tilføjes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-06-25 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Vedtægter: 2020-01-23 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søderupvej 20, 6230 Rødekro (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Direktion: Henning Bonde Hell (direktør) (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-26 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Legale ejere: Henning Bonde Hell, Anders Bonde Hell (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Navne: H og A Holding ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Reelle ejere: Henning Bonde Hell, Anders Bonde Hell (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2019-09-26 tilføjes Stiftere: Henning Bonde Hell, Anders Bonde Hell (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Vedtægter: 2019-09-26 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-26)