Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jacob Kjær Nielsen | 22.09.2019 | |
Mathias Flodgaard Jakobsen | 22.09.2019 | |
Simon Asmussen | 22.09.2019 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Grønært Holding ApS (CVR 43457373) | NORMAL | 26.02.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Jacob Kjær Nielsen Holding ApS (CVR 43692038) | NORMAL | 27.12.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Grønært Holding ApS (CVR 43457373) | 24.08.2022 | 25.02.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jacob Kjær Nielsen | 01.03.2021 | 27.12.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Simon Asmussen | 01.03.2021 | 24.08.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Mathias Flodgaard Jakobsen | 22.09.2019 | 01.03.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Simon Asmussen | 22.09.2019 | 28.02.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Jacob Kjær Nielsen | 22.09.2019 | 28.02.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |