Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 18, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 39, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2019-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: DFS Byg ApS. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LB Tømrer & Snedker ApS. (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Chop Shop CPH ApS. (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LB Tømrer & Snedker ApS. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Loofers ApS. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2022-02-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DFS Byg ApS. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2023-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DFU ApS. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 39, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 39, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-01-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-28 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2019-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 39, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-23 tilføjes Direktion: Bjørk Hoe Nyhuus Lorentzen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-23 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Legale ejere: Bjørk Hoe Nyhuus Lorentzen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Navne: BHNL Holding ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Reelle ejere: Bjørk Hoe Nyhuus Lorentzen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2019-09-23 tilføjes Stiftere: Bjørk Hoe Nyhuus Lorentzen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Vedtægter: 2019-09-23 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-24)