Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-03 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2019-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TotalMembran DK ApS. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2020-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JA EjendomsInvest ApS. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovæblevej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Direktion: Jesper Damgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Formål: Selskabets hovedformål er at drive holding virksomhed samt andet efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-24 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Legale ejere: Jesper Damgaard Nielsen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Navne: Jesper Damgaard Holding ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Damgaard Nielsen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2019-09-24 tilføjes Stiftere: Jesper Damgaard Nielsen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Vedtægter: 2019-09-24 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-24)