Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vanman ApS. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyelandsvej 33, 5. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Direktion: Anton Hartwich Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-24 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Legale ejere: Anton Hartwich Olsen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Navne: Hartwich Olsen Holding ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Reelle ejere: Anton Hartwich Olsen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Stiftere: Anton Hartwich Olsen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Vedtægter: 2019-09-24 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-24)