Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fællesejevej 4, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jeppe Åkjærs Vej 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 tilføjes Kontaktoplysninger: Cgb.pmayland@gmail.com (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-17 fjernes Kontaktoplysninger: pmayland83@hotmail.com (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2019-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birch World ApS. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2022-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birkvand ApS. (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAYFAM Holding ApS. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jeppe Åkjærs Vej 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2020-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gedebjergvej 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Direktion: Peter Mechta Mayland Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 fjernes Direktion: Anders Christian Mechta Mayland Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Kontaktoplysninger: pmayland83@hotmail.com (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2020-12-23 tilføjes Legale ejere: Peter Mechta Mayland Olsen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 fjernes Legale ejere: Anders Christian Mechta Mayland Olsen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Navne: PM Næstved Holding ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 fjernes Navne: Gedebjerggård Holding ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Mechta Mayland Olsen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 fjernes Reelle ejere: Anders Christian Mechta Mayland Olsen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Vedtægter: 2020-12-23 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gedebjergvej 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Direktion: Anders Christian Mechta Mayland Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-23 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Legale ejere: Anders Christian Mechta Mayland Olsen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Navne: Gedebjerggård Holding ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Reelle ejere: Anders Christian Mechta Mayland Olsen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Stiftere: Anders Christian Mechta Mayland Olsen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Vedtægter: 2019-09-23 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-24)