Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Revisor | Virksomhedsstatus | ||||
Bibranche | Formål | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2019-09-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Independent Bulk Carriers A/S. (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2022-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Independent Bulk Chartering A/S. (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-18 tilføjes Reelle ejere: Søren Benny Ogle Jønsson (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2019-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ømosevej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-27 tilføjes Vedtægter: 2019-11-27 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-18 tilføjes Bestyrelse: Bridget Rosemary Ogle (næstformand) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-18 tilføjes Direktion: Søren Benny Ogle Jønsson (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-18 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-18 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-18 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-18 tilføjes Legale ejere: sj holding ømose aps (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-18 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ømosevej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-16 tilføjes Bibranche: Speditører (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive shipping- og rederivirksomhed samt anden virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglere (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Navne: Independent Bulk Invest A/S (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Stiftere: sj holding ømose aps (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Vedtægter: 2019-09-16 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-09-19)