Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hjemmeside | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2019-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ivrkstters ApS. (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2024-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 Statstidende Dekret
Den 2023-12-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-05 fjernes Direktion: Simon Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldborgsvej 11, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldborgsvej 11, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: simon@ivrkstters.dk (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: simonkristensen@ivrkstters.dk (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-01-08 tilføjes Hjemmeside: https://ivrkstters.dk/ (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: simonkristensen@ivrkstters.dk (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldborgsvej 11, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldborgsvej 11, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldborgsvej 11, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Direktion: Simon Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2019-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-12 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Legale ejere: Simon Kristensen (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Navne: Simon Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Reelle ejere: Simon Kristensen (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Stiftere: Simon Kristensen (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-11)