Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Direktion: Henrik Bjørn Oehlenschlæger (direktør) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-12 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Legale ejere: ULRICHSDAL ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Navne: Smedeland 8 ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Reelle ejere: Lars Christian Lucht Rasmussen, Henrik Bjørn Oehlenschlæger (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Stiftere: ULRICHSDAL ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2021-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-12 tilføjes Direktion: Henrik Bjørn Oehlenschlæger (direktør) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde og udvikle, herunder videresælge fast ejendom og hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-12 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Legale ejere: ULRICHSDAL ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Navne: Smedeland 8 ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Lucht Rasmussen, Henrik Bjørn Oehlenschlæger (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Stiftere: ULRICHSDAL ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-12)