Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 3, 5260 Odense S (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Binavne: Gaming Group ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-16 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af computere og ydre enheder (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Legale ejere: Heinrich Casper Bargisen, Morten Per Christiansen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Navne: Christiansen & Bargisen ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Reelle ejere: Heinrich Casper Bargisen, Morten Per Christiansen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Stiftere: Morten Per Christiansen, Heinrich Casper Bargisen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2020-10-08 fjernes Direktion: Heinrich Casper Bargisen (direktør) (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2020-10-10 Statstidende Dekret
Den 2020-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 3, 5260 Odense S (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2020-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernemarken 10, 5260 Odense S (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2019-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernemarken 10, 5260 Odense S (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2019-09-16 tilføjes Binavne: Gaming Group ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Direktion: Heinrich Casper Bargisen (direktør) (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2019-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, fremstilling og salg af computere og computerudstyr samt i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-16 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af computere og ydre enheder (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Legale ejere: Heinrich Casper Bargisen, Morten Per Christiansen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Navne: Christiansen & Bargisen ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Reelle ejere: Heinrich Casper Bargisen, Morten Per Christiansen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Stiftere: Morten Per Christiansen, Heinrich Casper Bargisen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2019-09-16 tilføjes Vedtægter: 2019-09-16 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2019-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-11)