Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 24, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 37, st. mf., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-09-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mati2ilt ApS. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 37, st. mf., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-09-17 tilføjes Direktion: Julio Pedro Uqueio (direktør) (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-17 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Legale ejere: Julio Pedro Uqueio (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Navne: Uq Group Holding ApS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Reelle ejere: Julio Pedro Uqueio (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Stiftere: Julio Pedro Uqueio (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Vedtægter: 2019-09-17 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-18)