Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SEA Invest ApS (CVR 41140437) | NORMAL | 22.01.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
KMKM Holding ApS (CVR 41140372) | NORMAL | 17.01.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jesper Olsen | 18.10.2019 | 22.01.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Morten Olsen | 18.10.2019 | 16.01.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
John Olsen | 16.09.2019 | 18.10.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Birthe Olsen | 16.09.2019 | 18.10.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ApS JOHN OLSEN JYLLINGE (CVR 56176713) | NORMAL | 10.10.2019 | 100,00% | 100,00% |