Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Direktion: Dan Fløe Roesholm (direktør) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-12 fjernes Direktion: Dan Fløe Roesholm (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 tilføjes Vedtægter: 2023-03-13 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pytten 13, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 18, 5260 Odense S (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 18, 5260 Odense S (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 12, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 12, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2020-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-09-11 tilføjes Direktion: Dan Fløe Roesholm (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2019-09-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at projektere og levere solcelleanlæg og andet vedvarende energi. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-11 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Legale ejere: DD GROUP ApS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Navne: Danich Sol aps (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Reelle ejere: Dan Fløe Roesholm (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Stiftere: DD GROUP ApS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2019-09-11 tilføjes Vedtægter: 2019-09-11 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2019-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-18)