Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Binavne | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 tilføjes Legale ejere: Antonio Pasotto (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2021-12-07 fjernes Legale ejere: Giovanni Balslev Olesen (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2021-12-06 fjernes Legale ejere: Antonio Pasotto (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2021-12-07 tilføjes Reelle ejere: Antonio Pasotto (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2021-12-07 fjernes Reelle ejere: Giovanni Balslev Olesen (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2021-12-06 fjernes Reelle ejere: Antonio Pasotto (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 46.042,00 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: Antonio Pasotto, Giovanni Balslev Olesen, PROPERO INVESTMENTS ApS, Flemming Pedersen Consulting ApS, FIRST TIME VENTURES ApS (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Antonio Pasotto, Giovanni Balslev Olesen, Stefano Zorzi (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: Antonio Pasotto, PROPERO INVESTMENTS ApS, Giovanni Balslev Olesen, FIRST TIME VENTURES ApS, Flemming Pedersen Consulting ApS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Antonio Pasotto, Giovanni Balslev Olesen, Stefano Zorzi (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-03-16 tilføjes Legale ejere: Flemming Pedersen Consulting ApS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Reelle ejere: Stefano Zorzi (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-03-15 fjernes Reelle ejere: Stefano Zorzi (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 42.104,00 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-03-15 tilføjes Vedtægter: 2021-03-15 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2020-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 41.454,00 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2020-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2020-11-22 tilføjes Vedtægter: 2020-11-22 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Antonio Pasotto, PROPERO INVESTMENTS ApS, Giovanni Balslev Olesen, FIRST TIME VENTURES ApS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: PROPERO INVESTMENTS ApS, Giovanni Balslev Olesen, Antonio Pasotto, FIRST TIME VENTURES ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-01-23 tilføjes Legale ejere: PROPERO INVESTMENTS ApS, Giovanni Balslev Olesen, Antonio Pasotto, FIRST TIME VENTURES ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-01-22 fjernes Legale ejere: Antonio Pasotto, PROPERO INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Reelle ejere: Stefano Zorzi, Antonio Pasotto, Giovanni Balslev Olesen (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-01-22 fjernes Reelle ejere: Stefano Zorzi, Antonio Pasotto (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2019-11-21 tilføjes Binavne: Gola Aps (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 47, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersgade 17, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-14 tilføjes Bestyrelse: Stefano Zorzi (formand) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-14 tilføjes Direktion: Antonio Pasotto (direktør) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-14 tilføjes Hjemmeside: www.gola-cph.com (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@rudebites.com (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-14 tilføjes Legale ejere: Antonio Pasotto, PROPERO INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-13 fjernes Legale ejere: PROPERO INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-14 tilføjes Reelle ejere: Stefano Zorzi, Antonio Pasotto (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2019-11-13 fjernes Reelle ejere: Stefano Zorzi (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-14 tilføjes Vedtægter: 2019-11-14 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersgade 17, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-17 tilføjes Binavne: Biteme ApS, Bite! ApS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Direktion: Stefano Zorzi (direktør) (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-17 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Legale ejere: PROPERO INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-09-17 tilføjes Navne: Rudebites ApS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Reelle ejere: Stefano Zorzi (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Stiftere: PROPERO INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Vedtægter: 2019-09-17 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-18)