Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvænget 14, 6933 Kibæk (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Markvænget 14, 6933 Kibæk (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@fieldway.dk (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil, samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-02 tilføjes Navne: Fieldway ApS (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 fjernes Navne: Sebal ApS (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-02 tilføjes Vedtægter: 2024-02-02 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og service af varmeanlæg. (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2020-12-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2020-12-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Navne: Sebal ApS (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2020-12-21 fjernes Navne: Fieldway ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2020-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2020-12-22 tilføjes Vedtægter: 2020-12-22 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2020-12-22 fjernes Revisor: Agerbo Gruppen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2019-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvænget 14, 6933 Kibæk (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2019-09-01 tilføjes Direktion: Michael Tisgaard Olesen (direktør) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med landbrugsmaskiner og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-01 tilføjes Legale ejere: Michael Tisgaard Olesen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-01 tilføjes Navne: Fieldway ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-09-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Tisgaard Olesen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-01 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-09-01 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2019-09-01 tilføjes Revisor: Agerbo Gruppen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2019-09-01 tilføjes Stiftere: Michael Tisgaard Olesen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-01 tilføjes Vedtægter: 2019-09-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-17)