Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Lundsby Jakobsen | 09.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bjergegaard | 09.06.2022 | formand |
Dadi Hrafnkelsson | 15.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robin Kristofer Molvin | 13.10.2021 | 09.06.2022 | formand |
Anders Bjergegaard | 15.09.2019 | 08.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Retbøll | 15.09.2019 | 31.08.2021 | formand |