Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LøVi Holding ApS. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervej 47, 8450 Hammel (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Direktion: Claus Glud Løgager (direktør) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Legale ejere: Claus Glud Løgager (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Navne: Claus Løgager Holding ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Reelle ejere: Claus Glud Løgager (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Vedtægter: 2019-06-19 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-13)