Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 9, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-09-07)
Den 2024-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hendrik Pontoppidans Gade 22, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-07)
Den 2024-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-09-07)
Den 2024-09-07 tilføjes Vedtægter: 2024-09-07 (offentliggjort 2024-09-07)
Den 2024-07-12 fjernes Direktion: Mogens Petterson (direktør) (offentliggjort 2024-09-07)
Den 2024-06-12 tilføjes Direktion: Rune Christian Petterson (direktør) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hendrik Pontoppidans Gade 22, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-07)
Den 2019-09-11 tilføjes Direktion: Mogens Petterson (direktør) (offentliggjort 2024-09-07)
Den 2019-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, investering og formueforvaltning, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Legale ejere: PBH 25.992 ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Navne: CW 83 ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Stiftere: PBH 25.992 ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-09-07)
Den 2019-09-11 tilføjes Vedtægter: 2019-09-11 (offentliggjort 2024-09-07)
Den 2019-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-13)