Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hansensvej 14, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Westend 22, st. th., 1661 København V (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2019-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PE Brøker Holding ApS. (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Westend 22, st. th., 1661 København V (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2020-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lauritz Sørensens Vej 24, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lauritz Sørensens Vej 24, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-09-11 tilføjes Direktion: Erik Brøker (direktør) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, køb og drift af fast ejendom samt anbringelse af udbytte fra datterselskaber i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-11 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Legale ejere: Erik Brøker (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Navne: Erik Brøker Holding ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Reelle ejere: Erik Brøker (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2019-09-11 tilføjes Stiftere: Erik Brøker (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Vedtægter: 2019-09-11 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-12)