Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 90, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Direktion: Trine Laier (direktør) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at konceptualisere, udvikle og producere spil, film, animation, apps og lignende interaktive produktioner samt andre aktiviteter, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-11 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: trine.laier@gmail.com (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Legale ejere: Those Eyes Rights ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Navne: Those Eyes ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Reelle ejere: Trine Laier (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Stiftere: Those Eyes Rights ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Vedtægter: 2019-09-11 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-12)