Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Navne | Vedtægter | Binavne | Dekret | ||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Kapital | Hovedbranche | Bibranche | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-17 fjernes Bestyrelse: Phillip Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-17 fjernes Direktion: Phillip Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannevirkevej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannevirkevej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 tilføjes Navne: Datoselskabet BL af august 2023 ApS (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-14 fjernes Navne: Bike-Lease.dk ApS (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 tilføjes Vedtægter: 2023-08-15 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-14 fjernes Binavne: Bike-Lease ApS, Bike-Lease.com ApS, CykelService.dk ApS (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-22 Statstidende Dekret
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannevirkevej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannevirkevej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannevirkevej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovvej 24, 5591 Gelsted (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-01-24 tilføjes Binavne: CykelService.dk ApS (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-01-23 fjernes Binavne: BL-Component Service ApS, BL Component ApS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-23 tilføjes Vedtægter: 2022-01-23 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Bestyrelse: Lars Birk Andersen (formand) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2021-09-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Hansen (formand) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Legale ejere: Phillip Jensen, LARS BIRK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 fjernes Legale ejere: Guthardt Holding ApS, CAP BOX ApS, Mogens Sværke Johansen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-14 fjernes Legale ejere: Phillip Jensen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Reelle ejere: Phillip Jensen, Lars Birk Andersen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 fjernes Reelle ejere: Jørgen Hansen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-14 fjernes Reelle ejere: Phillip Jensen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-04-23 tilføjes Binavne: Bike-Lease.com ApS (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-04-22 fjernes Binavne: Bike_lease.com ApS (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-14 tilføjes Binavne: Bike_lease.com ApS, BL-Component Service ApS, BL Component ApS (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-08 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Hansen (formand) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 58.823,53 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-08 tilføjes Legale ejere: Phillip Jensen, Guthardt Holding ApS, CAP BOX ApS, Mogens Sværke Johansen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-04-07 fjernes Legale ejere: Phillip Jensen, Guthardt Holding ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-08 tilføjes Reelle ejere: Phillip Jensen, Jørgen Hansen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-04-07 fjernes Reelle ejere: Phillip Jensen, Jørgen Hansen (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-08 tilføjes Vedtægter: 2021-04-08 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-13 tilføjes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2020-12-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2020-12-13 fjernes Bibranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2019-10-16 tilføjes Hjemmeside: www.bike-lease.dk (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bike-lease.dk (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-15 fjernes Kontaktoplysninger: phillipj@hotmail.dk (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-09-16 tilføjes Bibranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2019-09-16 tilføjes Bibranche: Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-16 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2019-09-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovvej 24, 5591 Gelsted (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2019-09-12 tilføjes Binavne: Bike-Lease ApS (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-09-12 tilføjes Direktion: Phillip Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2019-09-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb og salg af cykler og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-12 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: phillipj@hotmail.dk (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-09-12 tilføjes Legale ejere: Phillip Jensen, Guthardt Holding ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2019-09-12 tilføjes Navne: Bike-Lease.dk ApS (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-09-12 tilføjes Reelle ejere: Phillip Jensen, Jørgen Hansen (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Stiftere: Phillip Jensen, Guthardt Holding ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-21)