Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildåvej 10, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildåvej 10, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2019-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kokholm Spirits ApS. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2023-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildåvej 10, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2023-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildåvej 10, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildåvej 10, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildåvej 10, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildåvej 10, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildåvej 10, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildåvej 10, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2019-09-09 tilføjes Direktion: Anette Kokholm (direktør) (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med det primære formål, at eje aktier og/eller anparter i andre kapitalselskaber, samt drive enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-09 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: a_kokholm@hotmail.com (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Legale ejere: Anette Kokholm (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Navne: A. Kokholm Holding ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Reelle ejere: Anette Kokholm (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Stiftere: Anette Kokholm (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Vedtægter: 2019-09-09 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-11)