Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbækvej 35, 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Direktion: Stefan Ingi Arnarson (direktør) (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-09 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Legale ejere: Stefan Ingi Arnarson (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Navne: S. ARNARSON HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Reelle ejere: Stefan Ingi Arnarson (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Stiftere: Stefan Ingi Arnarson (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2021-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Pure and Nordic ApS. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbækvej 35, 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjalleseparken 30, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjalleseparken 30, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2019-09-09 tilføjes Direktion: Stefan Ingi Arnarson (direktør) (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-09 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Legale ejere: Stefan Ingi Arnarson (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Navne: S. ARNARSON HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Reelle ejere: Stefan Ingi Arnarson (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Stiftere: Stefan Ingi Arnarson (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Vedtægter: 2019-09-09 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-27)