Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-06-16 tilføjes Bestyrelse: Niels Casper Andersen (formand) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 fjernes Bestyrelse: Jes Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Reelle ejere: Astrid Koppernæs (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-05 fjernes Reelle ejere: Astrid Koppernæs (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jes Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-04-26 fjernes Bestyrelse: Kenneth Lande Klokk (formand) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-04-25 fjernes Bestyrelse: Jes Bjerregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-04-26 tilføjes Direktion: Kenneth Storbank (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-04-26 fjernes Direktion: Jes Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-21 fjernes Reelle ejere: Hans Peter Koppernæs (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-10-28 tilføjes Reelle ejere: Astrid Koppernæs (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2020-10-27 fjernes Reelle ejere: Astrid Koppernæs (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-16 tilføjes Bestyrelse: Jes Bjerregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2019-12-15 fjernes Bestyrelse: Kenneth Lande Klokk (næstformand) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-16 tilføjes Direktion: Jes Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2019-12-16 fjernes Direktion: Jon Tarlebø (direktør) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Lande Klokk (næstformand) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-09-09 tilføjes Direktion: Jon Tarlebø (direktør) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fiskeprodukter samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-09 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Legale ejere: TRIPLENINE GROUP A/S (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Navne: TripleNine Sales A/S (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Reelle ejere: Astrid Koppernæs, Hans Peter Koppernæs (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2019-09-09 tilføjes Stiftere: TRIPLENINE GROUP A/S (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-09-09 tilføjes Vedtægter: 2019-09-09 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-10)