Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-10 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2019-09-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DINPARKERING A/S. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DP Mobile Parking ApS. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2021-02-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Uzbek Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2022-02-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendommen Kirke Værløsevej 34 ApS. (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andantevej 4, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 43, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 43, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2019-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Kontaktoplysninger: nu@dinparkering.dk (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-05 tilføjes Direktion: Noor Uzbek (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-05 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Legale ejere: Noor Uzbek (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Navne: Uzbek Holding ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Reelle ejere: Noor Uzbek (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2019-09-05 tilføjes Stiftere: Noor Uzbek (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Vedtægter: 2019-09-05 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-10)