Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 8, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2022-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvej 3, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2019-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ISOTECH DK ApS. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2020-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Laladreams ApS. (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2022-01-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 3, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 62, 6740 Bramming (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 62, 6740 Bramming (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-09-08 tilføjes Direktion: Klaus Skov Bundesen (direktør) (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, unoterede selskaber, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-08 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@isotechdk.dk (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Legale ejere: Klaus Skov Bundesen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Navne: ISOTECH DK Holding ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Reelle ejere: Klaus Skov Bundesen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Stiftere: Klaus Skov Bundesen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Vedtægter: 2019-09-08 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-10)