Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 34, 18. 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Binavne: Happy Mealz ApS, Belline ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Direktion: Ida Meinert Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-03 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Hjemmeside: www.multi-tasking.dk (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: ida@multi-tasking.dk (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: Ida Meinert Petersen (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Navne: Multi Tasking ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Ida Meinert Petersen (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Stiftere: Ida Meinert Petersen (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 34, 18. 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Halgreensgade 16, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halgreensgade 16, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2019-09-03 tilføjes Binavne: Happy Mealz ApS, Belline ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Direktion: Ida Meinert Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde konsulent-, sprog- og administrationsydelser, og hermed beslægtet virksomhed, til små og mellemstore virksomheder og institutioner. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-03 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Hjemmeside: www.multi-tasking.dk (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: ida@multi-tasking.dk (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Legale ejere: Ida Meinert Petersen (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Navne: Multi Tasking ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Reelle ejere: Ida Meinert Petersen (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Stiftere: Ida Meinert Petersen (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Vedtægter: 2019-09-03 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-31)