Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-01 tilføjes Reelle ejere: Deniz Holm Nielsen (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-01-31 fjernes Reelle ejere: Deniz Holm Nielsen (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-01 tilføjes Direktion: Deniz Holm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-01 tilføjes Reelle ejere: Deniz Holm Nielsen (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-11-22 fjernes Direktion: Deniz Holm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-22 fjernes Legale ejere: Deniz Holm Nielsen (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-22 fjernes Reelle ejere: Deniz Holm Nielsen (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 fjernes Legale ejere: Hayriye Kocak (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-12-02 fjernes Reelle ejere: Hayriye Kocak (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2021-07-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 33, kl., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Direktion: Deniz Holm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2019-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailsalg af frugt og grønt og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-27 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Hovedbranche: Frugt- og grøntforretninger (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: klosterfrugt92@outlook.dk (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Legale ejere: Hayriye Kocak, Deniz Holm Nielsen, Ha-De-Me Holding ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2019-08-27 tilføjes Navne: Kloster Grønt ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Reelle ejere: Hayriye Kocak, Deniz Holm Nielsen (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2019-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Stiftere: Ha-De-Me Holding ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2019-08-27 tilføjes Vedtægter: 2019-08-27 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-27)