Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 43, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Direktion: Knud Thybo (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-03 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Legale ejere: Knud Thybo (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Navne: KT1706 ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Reelle ejere: Knud Thybo (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Stiftere: Knud Thybo (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-25 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 43, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Direktion: Knud Thybo (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-03 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Legale ejere: Knud Thybo (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Navne: KT1706 ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Reelle ejere: Knud Thybo (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-09-03 tilføjes Stiftere: Knud Thybo (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Vedtægter: 2019-09-03 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-12)