Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-15 tilføjes Direktion: Jonas Krogslund Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-15 fjernes Direktion: Nicklas Andre Oldenborg Roelann (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-05 tilføjes Direktion: Nicklas Andre Oldenborg Roelann (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-12-05 fjernes Direktion: Christopher André Roelann (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2021-05-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-12 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 41, 1., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-06 tilføjes Binavne: SPARAV ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Direktion: Christopher André Roelann (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af antivirussoftware og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-06 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Legale ejere: Christopher Roelann Holding ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Navne: Defsecure Technologies ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Reelle ejere: Christopher André Roelann (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2019-09-06 tilføjes Stiftere: Christopher Roelann Holding ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Vedtægter: 2019-09-06 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-06)