Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 28, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 60, 9670 Løgstør (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-05-23 tilføjes Legale ejere: Marianne Kiss Andersen (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-23 fjernes Legale ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-23 tilføjes Reelle ejere: Marianne Kiss Andersen (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-23 fjernes Reelle ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-01 tilføjes Direktion: Marianne Kiss Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-01 fjernes Direktion: Susanne Møller Hebsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-07-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-01 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-04-08 tilføjes Legale ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-04-08 fjernes Legale ejere: Analytixa ApS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-08 tilføjes Reelle ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-04-08 fjernes Reelle ejere: Susanne Møller Hebsgaard (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 60, 9670 Løgstør (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegen 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-15 tilføjes Direktion: Susanne Møller Hebsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-02-15 fjernes Direktion: Pia Rothmann (direktør) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-15 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-14 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: sh@hbanlaeg.dk (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: pia@haptack.dk (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-15 tilføjes Legale ejere: Analytixa ApS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-02-15 fjernes Legale ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-15 tilføjes Navne: HB Anlæg Aps (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-14 fjernes Navne: Haptack ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-15 tilføjes Reelle ejere: Susanne Møller Hebsgaard (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-02-15 fjernes Reelle ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-15 tilføjes Vedtægter: 2021-02-15 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-14 fjernes Binavne: Flexbudene ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: pia@haptack.dk (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-09-28 fjernes Legale ejere: SEM UA Holding ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-07-01 tilføjes Binavne: Flexbudene ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Haptack ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-06-30 fjernes Navne: Rothmann Technologies ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegen 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-09-04 tilføjes Direktion: Pia Rothmann (direktør) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-09-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle teknologier, der fremmer FN´s 17 verdensmål samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-04 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Legale ejere: SEM UA Holding ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2019-09-04 tilføjes Navne: Rothmann Technologies ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-09-04 tilføjes Reelle ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Stiftere: SEM UA Holding ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Vedtægter: 2019-09-04 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-06)