Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Anker Hansen (formand) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-12-31 fjernes Bestyrelse: Tomas Breddam (formand) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-10 tilføjes Bestyrelse: Gurli Motzfeldt Martinussen (næstformand) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2022-05-10 fjernes Bestyrelse: Michael Lunn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-03-24 tilføjes Bestyrelse: Anna Bondo Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-03-24 fjernes Bestyrelse: Henrik Stougaard Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 401.000,00 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-12 tilføjes Vedtægter: 2020-11-12 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindeboder 12, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Bestyrelse: Henrik Stougaard Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2019-09-03 tilføjes Direktion: Tinna Damgaard-Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at anlægge, opføre, eje, vedligeholde og udleje fast ejendom og udstyr m.v. til Vikingeskibsmuseet i Roskildes aktiviteter samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-03 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Legale ejere: Vikingeskibsmuseet i Roskilde (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Navne: Vikingeskibsmuseets Ejendomsselskab A/S (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-09-03 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-09-03 tilføjes Stiftere: Vikingeskibsmuseet i Roskilde (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Vedtægter: 2019-09-03 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-05)