Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 4., 2500 Valby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 4., 2500 Valby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2019-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EYE-D ApS. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LYST & LÆKKERT ApS. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: eye-d Innovation ApS. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2022-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BetterLives ApS. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 4., 2500 Valby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 4., 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-10-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 4., 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2019-08-22 tilføjes Direktion: Claude-Francois Poul Teisen-Simony (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i kapitalandele og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-22 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Legale ejere: Claude-Francois Poul Teisen-Simony (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Navne: Eye-d Holding ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Reelle ejere: Claude-Francois Poul Teisen-Simony (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Stiftere: Claude-Francois Poul Teisen-Simony (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Vedtægter: 2019-08-22 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-05)