Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Derya Koyuncu (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-09-01 tilføjes Direktion: Derya Koyuncu (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2019-09-01 tilføjes Formål: Virksomheden formål er , Cafe restauration og hvad selskabets ledelse, ellers finder ligger inden for branchen. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-01 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Legale ejere: Derya Koyuncu (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Navne: Derya ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Reelle ejere: Derya Koyuncu (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Stiftere: Derya Koyuncu (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2019-09-01 tilføjes Vedtægter: 2019-09-01 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)