Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Klein | 01.01.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Dideriksen | 01.09.2019 | 01.01.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Klein | 10.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Joar Atle Langeland | 01.01.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Dideriksen | 01.09.2019 | 01.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Garth-Grüner | 01.09.2019 | 10.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Joar Langeland | 01.09.2019 | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Klein | 01.09.2019 | 01.01.2022 | formand |