Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2019-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPJALD TØMRER OG SNEDKER A/S. (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2022-12-29 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 tilføjes Revisor: VL REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratvej 5, 6971 Spjald (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Direktion: Flemming Meldgård (direktør) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage enhver form for investering og al anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-01 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Legale ejere: Flemming Meldgård, Maiken Meldgaard, Regina Meldgaard Ebbesen, Kenneth Meldgaard Ebbesen, Tommy Meldgaard Ebbesen (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-06-11 tilføjes Navne: FME Aktiv Holding ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Reelle ejere: Flemming Meldgård, Maiken Meldgaard, Regina Meldgaard Ebbesen, Kenneth Meldgaard Ebbesen, Tommy Meldgaard Ebbesen (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Vedtægter: 2019-06-11 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-05)